Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | NICE FLX PICTURES AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Matador Film AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Viaplay Studios Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Filmen Hundraåringen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-02-10 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-12 |
||
Ordförande Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-24 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-29 |