Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisorssuppleant | AB Georg Sörman Förvaltning | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | Aktiebolaget Vibrasug | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Revisor | A Krantz Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kerstin Norlin Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Cirkusplatsen | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-04-30 |
||
Revisor Utträde: 2024-04-30 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-03-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-19 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-11 |
||
Revisor Utträde: 2023-12-11 |