Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kerstin Elisabet Landelius
Kerstin Elisabet Landelius
19551025-XXXX
Ta kreditupplysning
Landelius, Kerstin Elisabet är en kvinna född den 25 oktober 1955 och är bosatt i Lidingö
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Akumal Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
DalStens Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Road Work Retail AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Xcaret Fastighetsservice AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Dals Konfektyr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Xcaret Ekonomikonsult AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Xcaret Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Konfektyrfabriken Aroma AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Stens Fastighet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Xelha Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Towork Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fabriksförsäljning Stens Choklad AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Romarello AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Xcaret Ekonomikonsult Stockholm AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Ixil Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kerstin Elisabet Landelius har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-05-18
Karelkamen Holding AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Akumal Invest AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anders Håkan Landelius
Ordförande
Anders Håkan Landelius
Styrelsesuppleant
Kerstin Elisabet Landelius
Styrelseledamot
Sven Olof Björkenström
Revisor
Lars Martin Daniel Dagermark
Revisorssuppleant
Karl Anders Fornstedt
Tillbaka till sidans topp
DalStens Fastighet AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anders Håkan Landelius
Styrelsesuppleant
Kerstin Elisabet Landelius
Revisor
Lars Martin Daniel Dagermark
Revisorssuppleant
Karl Anders Fornstedt
Tillbaka till sidans topp
Road Work Retail AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anders Håkan Landelius
Styrelsesuppleant
Kerstin Elisabet Landelius
Tillbaka till sidans topp