Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kerstin Bodil Palm
Kerstin Bodil Palm
19420701-XXXX
Ta kreditupplysning
Palm, Kerstin Bodil är en kvinna född den 1 juli 1942 och är bosatt i Hovås
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
AB Palmiva Holding
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kerstin Bodil Palm har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2024-01-26
Aktiebolaget Palmiva
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-12-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
AB Palmiva Holding
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Mats Ola Ingemar Palm
Styrelsesuppleant
Kerstin Bodil Palm
Tillbaka till sidans topp