Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kerstin Agneta Örner
Kerstin Agneta Örner
19451105-XXXX
Ta kreditupplysning
Örner, Kerstin Agneta är en kvinna född den 5 november 1945 och är bosatt i Stockholm
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Hovcaféet AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kerstin Agneta Örner har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-06-26
Bostadsrättsföreningen Rindö
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Hovcaféet AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anna Birgitta Lundstedt
Styrelseledamot
Kerstin Agneta Örner
Styrelseledamot
Karin Malou Örner
Ordförande
Karin Malou Örner
Tillbaka till sidans topp