Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-03-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-01-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-15 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-01-15 |