Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Trollhättans Bingo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Alarma Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Gateeas Security AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | ixvision AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Joi Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Alarma Lås AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Bingoringen Gruppen AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | T&K Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Kent Östman Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | N3XTT AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Karlstad Turism AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Ekan i Karlstad | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-03-09 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-12 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-11-25 |