Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Schibsted Products & Technology AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Schibsted News Media AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-27 |
||
Extern verkställande direktör Utträde: 2024-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-03 |