Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kent Erik Söderbom
Kent Erik Söderbom
19691005-XXXX
Ta kreditupplysning
Kent Erik Söderbom är en man född den 5 oktober 1969. Han är folkbokförd i Stockholm sedan 2021-09-13. Stockholm ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
CarAlliance Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
CarAlliance Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Eurotransport i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Eurotransport i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Eurotransport i Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
EuroGroup Properties AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
EuroGroup Properties AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Möja Event AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
EuroGroup Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
EuroGroup Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
EuroGroup Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
CA Financial Services AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Stockholm Marine Adventure AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Stockholm Marine Adventure AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Salty AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kent Erik Söderbom har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-09-16
Termino C 11816 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 4 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
CarAlliance Scandinavia AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kent Erik Söderbom
Ordförande
Kent Erik Söderbom
Revisor
Roger Andreas Ehrman
Styrelseledamot
Magnus Lundahl
Styrelsesuppleant
Anneli Christina Lundahl
Tillbaka till sidans topp
Eurotransport i Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kent Erik Söderbom
Verkställande direktör
Kent Erik Söderbom
Ordförande
Kent Erik Söderbom
Revisor
Roger Andreas Ehrman
Styrelseledamot
Magnus Lundahl
Styrelsesuppleant
Anneli Christina Lundahl
Tillbaka till sidans topp
EuroGroup Properties AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kent Erik Söderbom
Ordförande
Kent Erik Söderbom
Revisor
Roger Andreas Ehrman
Styrelseledamot
Magnus Lundahl
Styrelsesuppleant
Anneli Christina Lundahl
Tillbaka till sidans topp