Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kent Christer Bolmenstam
Kent Christer Bolmenstam
19630617-XXXX
Ta kreditupplysning
Bolmenstam, Kent Christer är en man född den 17 juni 1963 och är bosatt i Älvsjö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
BEOGE MÅLERI AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kent Christer Bolmenstam har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-04-16
Bostadsrättsföreningen Älvsjöbadet nr 1
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
BEOGE MÅLERI AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anneli Kerstin Marie Bolmenstam
Styrelseledamot
Kent Christer Bolmenstam
Tillbaka till sidans topp