Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | ICEpower AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | ICEpower AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-02 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-03-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-15 |