Org.nr: 559159-1523
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Nordin, Staffan Georg | 2023-08-19 |
Huvudansvarig revisor | Pålhed, Anders Gunnar | 2023-08-19 |
Revisor | Ernst & Young Aktiebolag | 2023-08-19 |
Styrelseledamot | Kindblom, Johan Roland | 2023-04-25 |
Styrelseledamot | Lautmann, Erik Harald | 2023-04-01 |
Ordförande | Németh, Lajos Gunnar | 2022-11-23 |
Styrelseledamot | Németh, Lajos Gunnar | 2022-11-23 |