Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Kati Thorwid
Kati Thorwid
19640813-XXXX
Ta kreditupplysning
Thorwid, Kati är en kvinna född den 13 augusti 1964 och är bosatt i Sollentuna
Hon är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Ackot Solutions AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Kati Thorwid har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2022-06-17
Sista versen 74939 AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-11-03
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Ackot Solutions AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Kati Thorwid
Styrelseledamot
Carl-Peter Gustaf Thorwid
Tillbaka till sidans topp