Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Technogarden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Technogarden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-26 |
||
Vice verkställande direktör Utträde: 2024-09-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-17 |