Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Hemtrevnad Service & Omsorg Väst AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | TildeLo AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | TildeLo Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | TildeLo Fastighets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Pipirima Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Chalawan Eldsberga 6:13 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Chalawan AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Husbonden Ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-25 |