Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Sonnes Property Partners AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Choice Hotels & Resort AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Choice Hotels & Resort AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Nordic Hotels & Resort AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | By Marcus Samuelsson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | By Marcus Samuelsson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Sverigeråd i Kiruna AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-16 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-01-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-11 |