Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Three Pheasants Cooperative ekonomisk förening | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-21 |
||
Ordförande Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-09-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-24 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-18 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-02-10 |