Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | Karpestam, Tony | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Karpen Fact AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Rocklinds Mekaniska AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Pure Bio Synergy Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Sörmland Ekonomi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Sörmland Ekonomi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Sörmland Ekonomi AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Extern firmatecknare Utträde: 2024-08-30 |
||
Ordförande Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-19 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-12-19 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-01-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-01-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-01-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2023-01-27 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-07-16 |