Org.nr: 556525-6053
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Gustafsson Wiss, Gunnar Värne | 2024-05-04 |
Styrelseledamot | Heidenberg, Anna Sofia | 2024-05-04 |
Styrelseledamot | Sennerby Forsse, Mona Lisbeth | 2023-05-18 |
Extern verkställande direktör | Henningson Wikström, Lilian Birgitta | 2022-12-03 |
Styrelseledamot | Bjelke, Eva-Lena Katarina Eleonora | 2022-11-05 |
Extern verkställande direktör | Möller, Hans Edvard | 2022-06-01 |
Ordförande | Andersson, Annika Margareta | 2022-05-15 |
Styrelseledamot | Steiner, Eugen | 2022-05-15 |
Styrelseledamot | Andersson, Annika Margareta | 2022-05-15 |
Styrelseledamot | Forslund, Daniel | 2022-05-15 |