Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Restaurang Islandsfallet AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Svered Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Vice verkställande direktör | Svered Förvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Extern Styrelse Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ellif Am 1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | WiB Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | WiB Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | WiB Capital AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ma Fille Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-08-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-05-25 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-04-04 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-10-29 |