Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Forslingunited AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | we are Gig AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | we are Gig AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-12 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-16 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-15 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-11 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-03-10 |
||
Extern firmatecknare Utträde: 2022-02-25 |