Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | KARLSTRÖM, HANS PETER | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Extern firmatecknare | Mannersons Fastighets Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Mannersons Arkadien AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Mannersons Arkadien AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Ostia Fastighetsutveckling i Norrköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Ostia Fastighetsutveckling i Norrköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Brygghuset Fastighet i Norrköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Brygghuset Fastighet i Norrköping AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-07-16 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-16 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-02 |
||
Ordförande Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-07-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-29 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-03-12 |