Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor | ED Biogas AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | M Karlsten AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | M Karlsten Consulting AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Karlsten, Maria | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen FAKTORN | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Revisor Utträde: 2024-04-08 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-15 |
||
Revisor Utträde: 2024-02-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-11-04 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-10-26 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-10-26 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-10-26 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-10-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-09-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-17 |
||
Revisor Utträde: 2022-09-07 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-09-04 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-26 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-14 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-13 |
||
Revisor Utträde: 2022-07-13 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-21 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-15 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-11 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-11 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-04 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-03 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-06-02 |
||
Revisor Utträde: 2022-06-02 |
||
Revisor Utträde: 2022-05-28 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-23 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2022-05-23 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-22 |
||
Revisorssuppleant Utträde: 2022-02-20 |
||
Revisor Utträde: 2022-02-18 |
||
Revisor Utträde: 2022-01-06 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-31 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-17 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-09 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-08 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-12-03 |
||
Revisor Utträde: 2021-12-01 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-11-30 |
||
Revisor Utträde: 2021-11-12 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-09 |
||
Huvudansvarig revisor Utträde: 2021-10-09 |
||
Revisor Utträde: 2021-09-28 |