Org.nr: 559167-4063
Under de tre senaste åren har följande personer lämnat ledning, styrelse eller annan funktion.
Funktion | Namn | Utträde |
---|---|---|
Styrelseledamot | Bdaiwi, Sameh | 2024-01-10 |
Styrelseledamot | Aosi, Mohammad Shirin | 2023-03-22 |
Styrelsesuppleant | Issa, Jwan | 2023-03-22 |
Styrelseledamot | Mohammed, Farhad Yaseen | 2022-04-02 |
Styrelsesuppleant | Nzang Esono Obono, Virginia | 2022-01-13 |