Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-07 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2022-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-13 |