Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Linköpingshus nr 12 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggens Bostadsrättsförening Linköpings- hus nr 42 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Riksbyggen Bostadsrättsförening Vikingstadshus nr 1 | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | Karlsson, Mathias | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-09-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-07-11 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-30 |