Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Rådmansö Schakt o Transport Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Lars-Åke Karlsson AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Björnö MarkEntreprenad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Björnö MarkEntreprenad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rådmansö Schaktmaskiner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Rådmansö Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Innehavare | KARLSSON, LARS ÅKE | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-05 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-26 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2023-10-26 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-10-19 |