Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Innehavare | KARLSSON, ARNE | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Arne & B-M:s Gårdsförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Axel Karlsson Fastighetsförvaltning Aktiebolag | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Arne och BM Karlsson Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Högboda Lantbruk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Arne Karlsson Lantbruk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-09-12 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-04 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-04-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-27 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-03-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-01-21 |