Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Victor Johan Thapper
Karl Victor Johan Thapper
19910304-XXXX
Ta kreditupplysning
Karl Victor Johan Thapper är en man född den 4 mars 1991. Han är folkbokförd i Norrköping sedan 2021-12-01. Norrköping ligger i Norrköping kommun, Östergötlands län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Easy Coffee Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Victor Johan Thapper har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-06
HSB Bostadsrättsförening Metallflyet i Norrköping
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-05-29
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Easy Coffee Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Nils Karl Magnus Andersson
Styrelseledamot
Karl Victor Johan Thapper
Styrelseledamot
André Christopher Ary
Ordförande
André Christopher Ary
Styrelseledamot
Simon Christer Gustaf Nilsson
Styrelseledamot
Carl Folke Gustav Jäderberg
Tillbaka till sidans topp