Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Tobias Larsson
Karl Tobias Larsson
19871109-XXXX
Ta kreditupplysning
Karl Tobias Larsson är en man född den 9 november 1987. Han är folkbokförd i Vänge sedan 2023-06-18. Vänge ligger i Uppsala kommun, Uppsala län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
PA04 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Tobias Larsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-02-25
Helt Enkelt Rent H.E.R AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2019-10-26
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
PA04 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Revisor
Eva Maria Andersson Dverstorp
Styrelsesuppleant
Åsa Helena Vallgårda
Styrelseledamot
Daniel Georg Larsson
Styrelsesuppleant
Karl Tobias Larsson
Tillbaka till sidans topp