Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-15 |
||
Ordförande Utträde: 2023-04-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-04-21 |
||
Delgivningsbar person Utträde: 2022-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-08-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-07 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-02 |