Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Stefan Eriksson
Karl Stefan Eriksson
19590212-XXXX
Ta kreditupplysning
Eriksson, Karl Stefan är en man född den 12 februari 1959 och är bosatt i Svartsjö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Steffes Holding AB
Vilande
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Stefan Eriksson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Utträde: 2024-04-06
Steffes Schakt Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-11-23
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708107 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Steffes Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Stefan Eriksson
Styrelsesuppleant
Teri Lee Eriksson
Tillbaka till sidans topp