Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Boardtalk AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Inhold AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Finance Recruitment Sweden AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | S.P. Hollandshubb AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Jaktholmen Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hub & Spoke Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Hub & Spoke AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | GBC Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Söderberg & Partners Insurance Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Söderberg & Partners Insurance Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bostadsrättsföreningen Sofia 81 | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Ordförande Utträde: 2024-01-31 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-31 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-25 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-21 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-21 |
||
Ordförande Utträde: 2024-01-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-18 |
||
Ordförande Utträde: 2023-08-25 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-25 |