Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Robert Knut Kreicberg
Karl Robert Knut Kreicberg
19750525-XXXX
Ta kreditupplysning
Kreicberg, Karl Robert Knut är en man född den 25 maj 1975 och är bosatt i Norrköping
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Tektonik Nordic AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Robert Knut Kreicberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Extern verkställande direktör
Utträde: 2022-09-08
Conjet Aktiebolag
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-10-05
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Tektonik Nordic AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bo Karl-Gustaf Eklöf
Styrelseledamot
Johny Arne Wärnelöv
Ordförande
Johny Arne Wärnelöv
Huvudansvarig revisor
Per Anders Örjan Karlsson
Styrelseledamot
Nils Karl Magnus Andersson
Extern verkställande direktör
Karl Robert Knut Kreicberg
Styrelseledamot
Nils Oskar David Johansson
Styrelseledamot
Martin Edvin Magnus Ljungdahl
Revisor
Grant Thornton Sweden AB
Tillbaka till sidans topp