Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Rickard Pålsson
Karl Rickard Pålsson
19640716-XXXX
Ta kreditupplysning
Karl Rickard Pålsson är en man född den 16 juli 1964. Han är folkbokförd i Malmö sedan 2019-02-21. Malmö ligger i Malmö kommun, Skåne län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
VEIDEC AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
VEIDEC Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Veberöds Förvaltnings AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
VEIDEC Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
HEREX AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
V93 Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
V93 Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sesam Self Storage AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Cuarteto Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
JPB4 i Lund AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sesam Holding Aventurin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sesam HBG Revolvern 2 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Sesam Self Storage Operations AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Metronica AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
VEIDEC Hissen 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
VEIDEC Hissen 4 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Rickard Pålsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2024-05-14
Slutplattan SARPO 119697 AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 3 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655639 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
VEIDEC AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Rickard Pålsson
Revisor
Dan Mattias Nilsson
Extern verkställande direktör
Lars Joakim Adgård
Styrelsesuppleant
Hans Sven Gustav Petersson
Tillbaka till sidans topp
VEIDEC Group AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Göran Adgård
Ordförande
Lars Göran Adgård
Styrelseledamot
Hans Sven Gustav Petersson
Styrelseledamot
Karl Rickard Pålsson
Extern verkställande direktör
Lars Joakim Adgård
Revisor
Dan Mattias Nilsson
Extern vice verkställande direktör
Van Eycken Ernie Elmire E
Tillbaka till sidans topp
Veberöds Förvaltnings AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Hans Sven Gustav Petersson
Styrelseledamot
Karl Rickard Pålsson
Revisor
Dan Mattias Nilsson
Tillbaka till sidans topp