Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Riksbyggen Bostadsrättsförening Nysätra | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-06-10 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-08-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-04-26 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-12-15 |