Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | HSB Bostadsrättsförening Rinkebyn i Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | HSB Bostadsrättsförening Rinkebyn i Stockholm | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2023-03-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-25 |
||
Ordförande Utträde: 2023-02-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-03 |
||
Ordförande Utträde: 2023-01-13 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-13 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-20 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-14 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-14 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-08 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-08 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-06 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-12-06 |
||
Ordförande Utträde: 2022-10-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-29 |
||
Ordförande Utträde: 2022-07-28 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-07-28 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-23 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-17 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-17 |
||
Ordförande Utträde: 2022-06-09 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-06-09 |