Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | Hålls Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | PA Contractor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | PA Contractor AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | 2Håll AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | 2Håll AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RosersHåll D11 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Andreas Håll Entreprenad AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Karsta D1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Bramabo Capital Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RosersHåll D1 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RosersHåll D2 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | RosersHåll D3 AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-08-15 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-01-03 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-08-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-05-19 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-12-09 |