Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Nizhad
Karl Nizhad
19840719-XXXX
Ta kreditupplysning
Nizhad, Karl är en man född den 19 juli 1984 och är bosatt i Enköping
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Key Solutions AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bright Sky AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Key Infrastructure AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Key Solutions - A Place to Grow AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Key Solutions - A Place to Grow AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Bredband100 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Key Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Key Group AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Key Capital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Key Capital AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
SKK HOLDING AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Omnisales Sweden AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Key Omnichannel AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Ordförande
Key Omnichannel AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Key Influence AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
The Manual Scandinavia AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Key Telekom AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Key Energize AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Nizhad har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-04-14
Nilsson och Köllerstedt AB
Upplöst...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 12 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Key Solutions AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Anders Hjalmar Bärring
Ordförande
Anders Hjalmar Bärring
Styrelseledamot
Jonas Roger Jireteg
Revisor
Daniel Leif Robert Schön
Styrelseledamot
Karl Nizhad
Styrelseledamot
Karvan Guldstierna
Styrelseledamot
Karl Thomas Olof Bäckström
Tillbaka till sidans topp
Bright Sky AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Staffan Jörgen Söderlund
Styrelseledamot
Jonas Roger Jireteg
Ordförande
Jonas Roger Jireteg
Revisor
Daniel Leif Robert Schön
Styrelseledamot
Karl Nizhad
Styrelseledamot
Karvan Guldstierna
Tillbaka till sidans topp
Key Infrastructure AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Anders Hjalmar Bärring
Revisor
Daniel Leif Robert Schön
Styrelseledamot
Karl Nizhad
Styrelseledamot
Karvan Guldstierna
Ordförande
Karvan Guldstierna
Tillbaka till sidans topp