Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Michael Rohdin
Karl Michael Rohdin
19621107-XXXX
Ta kreditupplysning
Rohdin, Karl Michael är en man född den 7 november 1962 och är bosatt i Stockholm
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Michael Rohdin AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Michael Rohdin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-01-14
PureLoad Software Group AB
Likvidation...
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-11-29
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Michael Rohdin AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Karl Michael Rohdin
Styrelsesuppleant
Gudrun Elisabeth Ståhl Rohdin
Tillbaka till sidans topp