Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Martin Andréas Hugosson
Karl Martin Andréas Hugosson
19820423-XXXX
Ta kreditupplysning
Hugosson, Karl Martin Andréas är en man född den 23 april 1982 och är bosatt i Göteborg
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Globe Business Competence AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Martin Andréas Hugosson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-07-05
Bostadsrättsföreningen Vasafyran
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-03-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Globe Business Competence AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Lars Henrik Lindgren
Styrelsesuppleant
Karl Martin Andréas Hugosson
Tillbaka till sidans topp