Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Magnus Lindh
Karl Magnus Lindh
19791119-XXXX
Ta kreditupplysning
Lindh, Karl Magnus är en man född den 19 november 1979 och är bosatt i Västerås
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsföreningen Lilla Skälby 1
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Magnus Lindh har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-05-20
Förskolan Gunghästen Ekonomisk förening
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2023-04-01
De senaste 30 dagarna har 2 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsföreningen Lilla Skälby 1
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Kristina Margareta Yvonne Forsgren
Styrelseledamot
Trond-André Fylling
Ordförande
Trond-André Fylling
Styrelseledamot
Plamena Peteva From
Styrelseledamot
Karl Magnus Lindh
Styrelseledamot
Ida Magdalena Wåhlin
Tillbaka till sidans topp