Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Magnus Jägbrant
Karl Magnus Jägbrant
19700901-XXXX
Ta kreditupplysning
Karl Magnus Jägbrant är en man född den 1 september 1970. Han är folkbokförd i Gävle sedan 2021-09-06. Gävle ligger i Gävle kommun, Gävleborgs län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Bostadsrättsförening Vallbacken 6:7
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Magnus Jägbrant har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-03-15
El och bygg i Gävle AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-09-16
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Bostadsrättsförening Vallbacken 6:7
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Carl Tommy Flybring
Styrelsesuppleant
Tonni Herman Persson
Styrelseledamot
Karin Ingrid Margaretha Flybring
Ordförande
Karin Ingrid Margaretha Flybring
Styrelseledamot
Karl Magnus Jägbrant
Styrelseledamot
Oskar Carl Erik Flybring
Tillbaka till sidans topp