Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | UPPENT Upplands Entreprenadmaskiner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | UPPENT Upplands Entreprenadmaskiner AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | MCA Entreprenad Uppland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Greenbay RealEstate Uppland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Ordförande | Greenbay RealEstate Uppland AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-01-17 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-10-01 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2021-11-30 |