Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Lennart Björn Lilja
Karl Lennart Björn Lilja
19731029-XXXX
Ta kreditupplysning
Lilja, Karl Lennart Björn är en man född den 29 oktober 1973 och är bosatt i Vimmerby
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Fågelholken Fastighets AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Lennart Björn Lilja har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-06-14
Dagens Västervik AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2017-08-18
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656172 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Fågelholken Fastighets AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Hans Erik Peter Strömdahl
Ordförande
Hans Erik Peter Strömdahl
Styrelseledamot
Per-Erik Lennart Strömsten
Styrelseledamot
Hans Ejnar Svensk
Styrelseledamot
Håkan Mattias Borsiö
Styrelseledamot
Karl Lennart Björn Lilja
Tillbaka till sidans topp