Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Jörgen Rickard Nilsson
Karl Jörgen Rickard Nilsson
19790905-XXXX
Ta kreditupplysning
Nilsson, Karl Jörgen Rickard är en man född den 5 september 1979 och är bosatt i Växjö
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
LT Media Sverige AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Jörgen Rickard Nilsson har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2023-12-07
Assistansförmedling Sverige AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2021-03-09
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3655565 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
LT Media Sverige AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Henrik Nyberg
Verkställande direktör
Bengt Henrik Nyberg
Styrelseledamot
Karl Jörgen Rickard Nilsson
Styrelseledamot
Ewa Johanna Marie Nyberg
Styrelseledamot
Robert Elof Jörgen Nilsson
Ordförande
Robert Elof Jörgen Nilsson
Styrelsesuppleant
Maja Carin Josefin Johansson
Tillbaka till sidans topp