Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant | Kojak Stockholm AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Djerdu Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Promenaden Invest AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-20 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-02-21 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2022-12-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-08-25 |