Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Jonas Bengt Sandberg
Karl Jonas Bengt Sandberg
19980420-XXXX
Ta kreditupplysning
Karl Jonas Bengt Sandberg är en man född den 20 april 1998. Han är folkbokförd i Bromma sedan 2024-09-08. Bromma ligger i Stockholm kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
AB Cedalion
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Jonas Bengt Sandberg har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelsesuppleant
Utträde: 2023-12-14
Klara Consulting Märsta AB
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2024-02-03
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 0 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3656170 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
AB Cedalion
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Johan Patrik Sandberg
Revisor
Carl Tomas Ericson
Styrelsesuppleant
Karl Jonas Bengt Sandberg
Styrelsesuppleant
Elisabeth Moa Charlott Sandberg
Styrelsesuppleant
Karl Joel Patrik Sandberg
Tillbaka till sidans topp