Sök på personer med företagsengagemang
Sök
Karl Johan Anders Fahlin
Karl Johan Anders Fahlin
19800119-XXXX
Ta kreditupplysning
Karl Johan Anders Fahlin är en man född den 19 januari 1980. Han är folkbokförd i Täby sedan 2022-06-28. Täby ligger i Täby kommun, Stockholms län.
Han är verksam i de företag och/eller föreningar som anges nedan.
Nuvarande engagemang och uppdrag
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Backa Norr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Verkställande direktör
Backa Norr AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fahlin Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Detektiven 22 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fahlin Förvaltning AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Postsäcken 6 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fahlin Bygg AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Propida Solutions AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fahlin Invest AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
DingDongApp AB
Konkurs...
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Hebo Holding AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Björnsdotter & Bondeson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
AH Bondeson AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelsesuppleant
Solna Enen 1 AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Styrelseledamot
Fahlin Skog AB
Aktivt
Samtliga engagemang i detta företag
Historiska engagemang och uppdrag
Karl Johan Anders Fahlin har tidigare, under en treårsperiod, varit verksam i de företag och / eller föreningar som anges nedan.
Befattning
Företag
Status
Styrelseledamot
Utträde: 2022-11-03
Bostadsrättsföreningen Frejgatan 4
Aktivt
Status, popularitet och statistik
Informationen på denna sida uppdaterades senast 2024-03-11
Informationen på denna sida ändrades senast 2022-12-29
De senaste 30 dagarna har 1 personer besökt och tagit del av informationen på denna sida.
De senaste 30 dagarna har 10 personer besökt ett eller flera av de företag där denna person har engagemang.
Krafman har just nu 3708563 personer med olika engagemang registrerade i sin databas.
Backa Norr AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelsesuppleant
Eva Margareta Kempe
Styrelseledamot
Karl Johan Anders Fahlin
Verkställande direktör
Karl Johan Anders Fahlin
Tillbaka till sidans topp
Fahlin Holding AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Johan Fahlin
Ordförande
Bengt Johan Fahlin
Huvudansvarig revisor
Claes Mikael Jennel
Styrelseledamot
Karin Matilda Fahlin
Styrelseledamot
Karl Johan Anders Fahlin
Revisor
Baker Tilly Stockholm Kommanditbolag
Tillbaka till sidans topp
Detektiven 22 AB
Ledning, styrelse och andra företrädare
Styrelseledamot
Bengt Johan Fahlin
Ordförande
Bengt Johan Fahlin
Huvudansvarig revisor
Claes Mikael Jennel
Styrelseledamot
Karin Matilda Fahlin
Styrelseledamot
Karl Johan Anders Fahlin
Revisor
Baker Tilly Stockholm Kommanditbolag
Tillbaka till sidans topp