Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelseledamot | SALT Kapitalförvaltning AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Inter Nos AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Inter Nos AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Elin Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Verkställande direktör | Elin Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Byta Invest i Sverige AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Trobar AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Stortorget Assets AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelseledamot | Audaces fortuna iuvat AB | |
Samtliga engagemang i detta företag | ||
Styrelsesuppleant | Dashl Holding AB | |
Samtliga engagemang i detta företag |
Befattning | Företag | Status |
---|---|---|
Styrelsesuppleant Utträde: 2024-07-01 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-29 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2024-05-02 |
||
Verkställande direktör Utträde: 2024-05-02 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2023-11-03 |
||
Styrelsesuppleant Utträde: 2023-02-22 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2022-10-18 |
||
Styrelseledamot Utträde: 2021-10-20 |